2007-04-24: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Prof. Dr. Prekwinkel, Frank, Herford, *27.11.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-02-02: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Planckstr. 24, 32052 Herford. Nicht mehr Vorstand: Glöckle, Rainer, Stuttgart, *09.01.1959.