2011-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2015-04-24: Bestellt als Geschäftsführer: Thümler, Daniela, Oldenburg, *18.04.1983, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.