2014-06-04: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Wietzke, Holger, Staßfurt, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stamann, Jürgen, Magdeburg.
2019-07-02: Die Gesellschafterversammlung vom 21.6.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 49.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. 100.000,00 EUR.
2021-02-17: Bestellt: Geschäftsführer: Stamann, Jürgen Siegfried, Magdeburg, *13.05.1960; Stamann, Nico, Magdeburg, *27.09.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-30: Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2022 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Geschäftsführer: Stamann, Jürgen Siegfried, Magdeburg, *13.05.1960; Stamann, Nico, Magdeburg, *27.09.1979.