2009-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Lörzweiler beschlossen. Neuer Sitz: Lörzweiler. Geschäftsanschrift: Weinbergstraße 21, 55296 Lörzweiler. Nicht mehr Geschäftsführer: Leissering, Svitlana, geb. Lakyeyeva, Neu-Anspach, *31.05.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Puchalka, Daniel, Lörzweiler, *02.08.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-21: Bestellt als Geschäftsführer: Leissering, Andreas, Lörzweiler, *15.11.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Puchalka, Daniel, Lörzweiler / Tschechische Republik, *02.08.1978.