2007-03-27: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Thiedke, Bernd.
2007-03-27: Vorstand: Geschäftsführer: 3. Thiedke, Boris, *05.11.1967, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Thiedke, Boris.
2008-04-08: Sitz der Firma: Henstedt-Ulzburg Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2008 ist der Sitz der Gesellschaft von Norderstedt nach Henstedt-Ulzburg verlegt. Der Gesellschaftsvertrag ist in § 1 (Sitz) geändert..
2020-09-16: Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Thiedke, Britta, geb. Schreiter, *16.04.1969, Alveslohe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-04-28: Kapital: 25.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2020 ist das Stammkapital um 38.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .