2006-01-12: Nach Änderung der Vertretungsmacht Geschäftsführer: Weiden, Bernd, Wuppertal, *22.04.1943, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Weiden, Lars Joachim, Düsseldorf, *22.05.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Krüger, Doris, Wuppertal; Weiden, Lars Joachim, Düsseldorf, *22.05.1970.
2014-12-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Weiden, Bernd, Wuppertal, *22.04.1943. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Weiden, Bernd Jochem, Reifert/Roßbach, *22.04.1943.