2010-02-26: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gerner, Harald, Stahlkaufmann, Karlstadt-Wiesenfeld, *12.04.1949. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Wischert, Peter, Steinfeld-Hausen, *11.08.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2016-11-07: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Wischert, Peter, Steinfeld-Hausen, *11.08.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-07: Personendaten und Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Wischert, Peter, Lohr a.Main, *11.08.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-10: Bestellt: Geschäftsführer: Wischert, Tobias, Steinfeld, *27.11.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.