2011-03-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kreuzhage, Stephanie, Ismaning, *10.02.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Bereiter, Günter, München, *18.05.1950; Schmidt, Paul, München, *29.06.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.