2012-10-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.09.2012. Geschäftsanschrift: Kriegsbergstraße 15, 70174 Stuttgart. Gegenstand: Halten und Verwalten eigener Vermögenswerte für eigene Rechnung (Vorratsgesellschaft). Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Knaus, Thomas, Weinstadt, *25.08.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: INOCLAD Engineering GmbH. Sitz verlegt; nun: Ilshofen. Neue Geschäftsanschrift: Justus-von-Liebig-Straße 3, 74532 Ilshofen. Gegenstand geändert; nun: Die Planung sowie die Konfiguration und der internationale Vertrieb von Systemen für Dach- und Fassadenverkleidungen. Bestellt als Geschäftsführer: Hofmann, Rüdiger, Ilshofen, *11.08.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Knaus, Thomas, Weinstadt, *25.08.1975.
2014-01-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bohnet, Andreas, Satteldorf, *12.01.1980; Hald, Thomas, Ilshofen, *01.12.1964.
2015-02-09: Bestellt als Geschäftsführer: Körber, Markus, Wallhausen, *11.10.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Volkmann, Jerry, Gaildorf, *03.10.1984.
2020-02-25: Personenbezogene Daten geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Volkman, Jerry, Gaildorf, *03.10.1984.
2021-10-12: Prokura erloschen: Hald, Thomas, Ilshofen, *01.12.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Botsch, Ruth, Kirchberg an der Jagst, *22.03.1991.