2014-09-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Koll, Heinz, Diplom-Ingenieur, Bergisch Gladbach. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Koll, Markus, Bergisch Gladbach, *20.04.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-29: Die Gesellschafterversammlung vom 23. November 2018 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Stettiner Straße 4, 41460 Neuss.