2007-10-11: Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neue Firma: INTECA GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb elektronischer Systeme.
2011-11-30: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Bad Aibling. Geschäftsanschrift: Gewerbepark Markfeld 11, 83043 Bad Aibling.
2022-04-07: Bestellt: Geschäftsführer: Malterer, Christian, Schechen, *31.10.1991; Pritzl, Leonhard, Bruckmühl, *03.12.1991; Ullrich, Simon, Bad Aibling, *03.11.1987. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Ullrich, Thomas, Bad Aibling, *19.03.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ullrich, Christina, Großkarolinenfeld, *25.11.1960.