2009-08-10: Geschäftsanschrift: Rothenbaumchaussee 30, 20148 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Bridgeman, Clive, Lehrer, Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Arping, Joy, Hamburg, *23.02.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-03: Ausgeschieden Geschäftsführer: Mackenzie, Ann, Lehrerin, Hamburg, *27.11.1945.
2018-01-05: Bestellt Geschäftsführer: Hooper, Jeremy Martin, Hasloh, *09.04.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: McCabe-Boeck, Alison Siobhan, Hamburg, *01.08.1961.