2010-12-23: d. Höhe. Die Hauptversammlung vom 25.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Huserstraße 16, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe.
2011-01-06: d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Lemler, Karsten, Neu-Anspach, *21.06.1974, einzelvertretungsberechtigt.
2021-01-18: d. Höhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kern, Sina, Frankfurt am Main, *12.02.1981; Omar, Sami Idris Mussa, Rosbach, *13.06.1981.