2006-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Kaspar, Gerd, Köln, *25.06.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schätzing, Frank.
2011-02-23: Änderung zur Geschäftsanschrift: Brüsseler Str. 21, 50674 Köln.
2013-03-19: Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 Abs. 1 (Kündigung. Auflösung) beschlossen.
2013-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 13 Abs. 1 Satz 3 (Kündigung. Auflösung) beschlossen.
2015-09-03: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hansaring 20, 50670 Köln. Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Milz, Hans-Jürgen, Köln, *26.04.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-06: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2016 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere wurden geändert § 5 , § 6 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse), § 7 (Jahresabschluss, Lagebericht, Ergenisverwendung), § 10 (Abtretungsverlangen statt Einziehung) und § 13 (Abfindung).
2021-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 ((Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Absatz (6) in § 6 wurde ersatzlos gestrichen.