2011-03-29: Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 hat die Änderung des § 1 Abs.2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Diedorf. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 25 b, 86420 Diedorf.
2013-09-10: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Aujesky, Peter, Diedorf, *16.09.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.