2007-11-12: Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.09.2007. Gegenstand: Die Verwaltung, Mehrung und Verwertung des eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstand: Wengert, Sascha, Gottmadingen, *05.04.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2008-01-14: Die Hauptversammlung vom 04.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: INVESTMENT CONCEPT AG. Sitz verlegt; nun: Rielasingen-Worblingen. Nicht mehr Vorstand: Wengert, Sascha, Gottmadingen, *05.04.1971. Bestellt als Vorstand: Kozielski, Sven, Konstanz, *12.01.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-01-14: Die Gesellschaft hat am 04.01.2008 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2009-02-02: Die Hauptversammlung vom 24.11.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und in § 2 (Gegenstand) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Konstanz. Geschäftsanschrift: Rheinsteig 15, 78462 Konstanz. Gegenstand geändert; nun: Sämtliche Leistungen im Bereich des Kaufs und Verkaufs von Immobilien sowie der genehmigungspflichtigen Tätigkeiten gem. § 34 c GewO. Mit umfasst sind auch Architektur- bzw. Planungsleistungen. Unternehmensgegenstand sind auch die Projektentwicklung, Planung, Beratung, Schulung, Projektüberwachung, Projektabwicklung, Projektvermittlung, ferner sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Kunststoff- und Metallverarbeitung.
2016-05-03: Änderung der Geschäftsanschrift: Döbelestraße 2, 78462 Konstanz. Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Kozielski, Sven, Radolfzell am Bodensee, *12.01.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-03: Neue Geschäftsanschrift: Reichenaustraße 11, 78462 Konstanz. Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Kozielski, Sven Jörg, Göschenen / Schweiz, *12.01.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.