2016-02-29: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr.rer.pol Pourkian, Darius, Dipl.-Politologe, Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Pourkian, Helmut Emil Sosianosch, Hamburg, *09.05.1993, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-31: Bestellt Geschäftsführer: Pourkian, Dennis Wügar Kainousch, Hamburg, *05.09.1998, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-06: Berichtigt , nun Geschäftsführer: Pourkian, Dennis Wügar Kianousch, Hamburg, *05.09.1998, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.