2011-08-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Wunsch, Oliver, Braunschweig, *27.12.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Seemann, Frank, Braunschweig, *15.12.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wunsch, Oliver, Braunschweig, *27.12.1968. Prokura erloschen: Seemann, Frank, Braunschweig, *15.12.1966.
2013-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), § 4 (Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft), § 5 (Übertragung von Geschäftsanteilen), § 6 (Geschäftsführung und Vertetung), § 8 (Gesellschafterversammlung), § 9 (Ausscheiden aus der Gesellschaft, Kündigung), § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 11 (Abfindung) beschlossen.
2016-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Schröder, Dieter, Diplom-Ingenieur, Braunschweig. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Morgenroth, Boris, Braunschweig, *06.02.1968.
2020-06-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Strünkmann, Georg, Vechelde, *28.07.1973.