2006-08-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.01.1990. Die Gesellschafterversammlung hat am 13.06.2006 beschlossen, den Sitz von Witten (vormals Amtsgericht Bochum, HRB 8463) nach Hattingen zu verlegen und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz) zu ändern. Gegenstand: Die berufliche Erstausbildung Durchführung von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung sowie sonstige arbeitsmarktpolitische und strukturpolitische Maßnahmen Beratung in Personal- und Organisationsentwicklung Fertigung und Service-Leistungen Transnationale Qualifizierungs- und Beratungsprojekte. Stammkapital: 56.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Geschäfte zwischen der Gesellschaft und der Firma Bildungswerk Witten/Hattingen GmbH - Zentrum für Qualifizierung-Arbeit-Innovation in Hattingen ist den Geschäftsführern gestattet, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Förster, Christian, Dortmund, *05.12.1955, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Förster, Christian, Frankfurt am Main, *05.12.1955. Bestellt zum Geschäftsführer: Kurrek, Björn, Sprockhövel, *07.07.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kurrek, Björn, Sprockhövel, *07.07.1970.