2008-01-30: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Lahner, Hans-Joachim; Geschäftsführer:; 3. Füllgraebe, Michael, *28.05.1962, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 4. Sämann, Heinz-Peter, *07.03.1959, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-08-01: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Harzer Straße 118, 12435 Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Schardischau, Christa, geb. Völker