2020-12-16: Firma: IRISWERT Immobilien GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.10.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2022-05-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hegerich, Iris, geb. Hessel; Geschäftsführer: 2.
Körner, Philipp, *22.12.1988, Gera; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Bergander, Nico