2005-03-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Litze, Klaus, Mönchengladbach, *04.08.1950.
2005-10-20: Geschäftsführer: Fuhrberg, Thomas, Hamburg, *11.09.1954; Nicht mehrGeschäftsführer : Dr. Rudolph, Egon.
2012-09-06: Prokura erloschen: Ziermann, Volker.
2015-09-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Fuhrberg, Thomas, Hamburg, *11.09.1954.
2016-01-26: Wohnort geändert, nunmehr : Geschäftsführer: Dr. Lunebach, Detlef, Krefeld, *26.07.1954. Prokura erloschen: Litze, Klaus, Mönchengladbach, *04.08.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Biel, Norbert, Lübeck, *26.07.1957.
2020-01-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Lunebach, Detlef, Krefeld, *26.07.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Prüssing, Frank, Hamburg, *22.01.1965.
2021-04-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kimplerstraße 284, 47807 Krefeld.