2005-06-03: Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2005 und 23.05.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hüllhorst sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) und § 7 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Ferner ist das Stammkapital von DEM 50.000,00 auf Euro 25.564,59 umgestellt und entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrages geändert worden.
2009-12-11: Durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld (43 IN 964/09) vom 18.11.2009 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
2012-02-01: Von Amts wegen gem. § 384 FamFG eingetragen Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten. Bisherige Eintragung gem. § 319 ZPO von Amts wegen hinsichtlich des Familiennamens geändert und bzgl. des Geburtsdatums ergänzt. Im Übrigen gem. § 384 Abs. 2 FamFG von Amts wegen eingetragen: Nicht mehr Geschäftsführer, nun Liquidator: Dr. Popken, Werner, Hüllhorst, *24.04.1948.
2012-08-09: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.