2006-09-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wionsek, Detlef; Geschäftsführer: Wionsek, Monika, geb. Frische, *13.01.1946, Norderstedt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-05-28: Vorstand: Änderung zu Nr. 2:; Liquidatorin:; Wionsek, Monika, geb. Frische, *13.01.1946, Norderstedt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.05.2008 ist die Gesellschaft aufgelöst.; Die Firma ist ohne Liquitation erloschen.