2007-10-01: Bestellt als Geschäftsführer: Hermann, Oliver, Nürtingen, *29.10.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hermann, Roland, technischer Kaufmann, Nürtingen.
2007-11-12: Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 ( Firma, Sitz ) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Oberboihingen.
2019-12-27: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Sitz verlegt; nun: Nürtingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Straße 5, 72622 Nürtingen.