2021-02-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.12.2020. Geschäftsanschrift: Im Teelbruch 128, 45219 Essen. Gegenstand: Die für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen Tätigkeiten gemäß § 2 i.V. m. § 43a Abs. 2 WPO, insbesondere die Erbringung von Beratungs- und Prüfungsdienstleistungen im IT Umfeld. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat mindestens drei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Gaeb, Alfred, Moers, *18.10.1952; Stuschke, Frank, Dortmund, *14.05.1969; Weyell, Armin, Offenbach am Main, *10.09.1962.
2021-09-27: Die Gesellschafterversammlung hat am 16.08.2021 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in Ziffern 4 , 7 (Geschäftsführung und Vertretung), 9 (Gesellschafterbeschlüsse) und 16 (Wettbewerbsverbot) zu ändern.
2021-11-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Gaeb, Alfred, Moers, *18.10.1952.
2021-11-22: Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.