2017-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Helker, Michael, Diplom-Physiker, Mainz.
2017-05-08: Bestellt als Geschäftsführer: Edmund, Marisa, Haddonfield NJ / USA - Vereinigte Staaten, *01.03.1976; Sadoulet, Samuel, Berwyn PA / USA - Vereinigte Staaten, *05.11.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2017-06-23: Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 beschlossen.