2010-05-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.03.2010. Geschäftsanschrift: Am Wintersberg 9, 63619 Bad Orb. Gegenstand: Entwicklung, Fertigung, Vertrieb sowie Handel mit Formteilen und Halbzeugen aller Art aus den Werkstoffen Gummi, Kunststoff, Metall. Personaldienstleistungen aller Art sowie die Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung bei anderen Handelsgesellschaften. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Jeckel-Assheim, Monika, Bad Orb, *26.08.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-09-19: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ludwig-Schmank-Str. 21, 63619 Bad Orb.
2013-07-30: Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Satzungsänderungen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Jeckel-Assheim, Monika, Bad Orb, *26.08.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Jeckel, Thomas Ludwig, Leuna, *01.06.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-27: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Spessartstr. 8, 63619 Bad Orb. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Jeckel, Thomas Ludwig, Großkorbetha, *01.06.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 45.000,00 EUR auf 70.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Neues Stammkapital: 70.000,00 EUR. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Jeckel, Thomas Ludwig, Gräfenthal, *01.06.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Jeckel, Thomas Ludwig, Weißenfels, *01.06.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.