2009-06-04: Geschäftsanschrift: Parkallee 1, 99867 Gotha. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ruppe, Steffen, Wutha-Farnroda, *24.08.1974.
2010-09-01: Prokura erloschen: Ruppe, Steffen, Wutha-Farnroda, *24.08.1974. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wagner, Kristina, Wölfis, *19.01.1972.
2013-06-19: Bestellt: Geschäftsführerin: Wagner, Kristina, Gotha, *19.01.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-04: Bestellt: Geschäftsführer: Hübner, Henrik, Großpösna, *15.04.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schröter, Dietmar, Gotha, *06.03.1950. Geändert, nun: Geschäftsführer: Hübner, Henrik, Großpösna, *15.04.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführerin: Wagner, Kristina, Gotha, *19.01.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Häußler, Christian, Daasdorf am Berge, *29.12.1974; Kahle, Christian, Gotha, *06.10.1971.