2010-03-12: Geschäftsanschrift: Adolf-Kolping-Str. 14, 73072 Donzdorf. Bestellt als Geschäftsführer: Dressler, Stefan, Donzdorf, *02.08.1967; Dressler, Hans-Jürgen, Donzdorf, *20.09.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Dressler, Bruno, Techniker, Donzdorf; Schmied, Erich, Kaufmann, Donzdorf-Winzingen.