2009-09-21: Geschäftsanschrift: Hahnenseifener Straße 2 a, 51580 Reichshof. Nicht mehr Geschäftsführer: Bitter (vormals Niedermayer), Yvonne, Reichshof, *05.03.1963. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Bitter, Yvonne, Reichshof, *05.03.1963.
2010-05-25: Geschäftsführer: Bitter, Yvonne, Reichshof, *05.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bitter, Ulf, Reichshof, *19.02.1968. Prokura erloschen: Bitter, Yvonne, Reichshof, *05.03.1963.
2013-07-15: Neuer Geschäftsführer: Bitter, Ulf, Reichshof, *19.02.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer, nunmehr Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Bitter, Yvonne, Reichshof, *05.03.1963.
2015-07-23: Neuer Geschäftsführer: Bitter, Kai, Morsbach, *24.05.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bitter, Ulf, Reichshof, *19.02.1968.