2012-09-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Kade, Wilfried, Kaarst, *11.06.1958.
2013-06-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Zillekens, Marcel Wolfgang, Kaarst, *28.06.1988. Bestellt als Geschäftsführer: Hahulla, Natallia, Neukirchen-Vluyn, *10.09.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gladbacher Straße 409, 47805 Krefeld.
2015-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Hahulla, Natallia, Neukirchen-Vluyn, *10.09.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Reyant, Oleg, Moskau / Russische Föderation, *29.09.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-09: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gladbacher Straße 551, 47805 Krefeld.