2009-03-05: Geschäftsanschrift:; Kastanienallee 80, 15907 Lübben (Spreewald). Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Barchmann, Christine, geb. Schabacher; Geschäftsführer:; 4. Barchmann, Dirk, *18.04.1975, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-01-05: Geschäftsführer:; 5. Schröder, Dietmar, *28.11.1959, Lübben (Spreewald); mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer:1. Dr. med. habil. Kinze, Wolfram; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. rer. nat. habil. Barchmann, Harald.
2011-09-30: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2011 wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst..
2012-04-27: Firma: IVT-Institut für Verhaltenstherapie GmbH Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.03.2012 wurde die Firma geändert und dementsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma und Sitz)..