2006-03-30: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Wolowikow, Oleg.
2015-04-28: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Potankin, Igor; Liquidator: 3.
Alenina, Natalia, *17.06.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2016-06-23: Rechtsverhaeltnis: Die Liquidation ist beendet.
Die Firma ist erloschen.