2006-06-15: Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2006 hat die Änderung des § 14 (Beschlussfassung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mohn, Peter, Dipl.-Ing. -FH-, Heinsdorfergrund. Einzelprokura: Christof, Corinna, Reichenbach, *16.04.1970.
2012-11-15: Bestellt: Geschäftsführer: Christof, Danny, Reichenbach im Vogtland, *27.06.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wendt, Lutz, Netzschkau, *28.08.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Petzoldt, Heiko, Elsterberg, *23.07.1973.
2013-06-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Reichenbacher Straße 2, 08468 Heinsdorfergrund OT Unterheinsdorf. Prokura geändert, nun Einzelprokura: Petzoldt, Heiko, Elsterberg, *23.07.1973.
2015-10-23: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2015 hat die Änderung der §§ 1 , 4 (Stammkapital) und 19 (Bekanntmachung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Reichenbach im Vogtland. Änderung der Geschäftsanschrift: Albertistraße 36, 08468 Reichenbach im Vogtland.