2009-12-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.10.2009 mit Nachtrag vom 29.10.2009. Geschäftsanschrift: Barfüßer Str. 17, 06108 Halle (Saale). Gegenstand des Unternehmens: Maßnahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung, Handel mit zur Fort- und Weiterbildung erforderlichen Werkzeugen und Materialien, Arbeitsvermittlung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Juric, Angelo, Halle (Saale), *29.06.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-06-15: Von Amts wegen berichtigt: Neuer Sitz: Halle (Saale). Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Merseburger Straße 237, 06130 Halle (Saale).
2011-03-14: Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2011 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Maßnahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung, Handel mit zur Fort- und Weiterbildung erforderlichen Werkzeugen und Materialien, Arbeitsvermittlung, Fahrschule.
2011-10-24: Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2011 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Maßnahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung, Handel mit zur Fort- und Weiterbildung erforderlichen Werkzeugen und Materialien, Arbeitsvermittlung, Fahrschule, Berufsakademie (BA).
2015-05-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Juric, Angelo, Halle , *29.06.1983. Bestellt: Geschäftsführer: Pohle, Thorsten, Merseburg OT Geusa, *02.06.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pohle, Thorsten, Merseburg OT Geusa, *02.06.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Juric, Angelo, Halle , *29.06.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-02: Bestellt: Geschäftsführer: Lausch, Jeannette, Halle , *02.08.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Juric, Angelo, Leipzig, *29.06.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.