2008-12-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2008 mit Nachtrag vom 15.12.2008. Geschäftsanschrift: Alexanderstr. 29, 72116 Mössingen. Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Firma "IbUQAS GmbH & Co KG". Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Geschäftsführer: Pflumm, Hans-Martin, Mössingen, *03.07.1955; Pohland, Wolfgang, Langenau, *05.11.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Pohland, Wolfgang, Dornstadt, *05.11.1962.
2019-08-07: Bestellt als Geschäftsführer: Burkert, Matthias, Sonnenbühl, *11.11.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Pflumm, Hans-Martin, Mössingen, *03.07.1955.
2022-01-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Ulrichstraße 25, 72116 Mössingen.