2016-02-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Smit, Siebo, Südbrookmerland, *02.03.1967.
2017-09-13: Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2017 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Ingenieurleistungen in den Bereichen Umwelttechnik, Umweltschutz und Anlagenbau sowie die Vornahme sämtlicher Geschäfte, die geeignet sind -im weitesten Sinne- den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck teilweise oder auch ganz durch Tochtergesellschaften verfolgen.
2018-06-14: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Ihlo, Joachim, Hatten, *10.05.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2020-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2020-12-17: Eintragung lfd. Nr. 8 wegen versehentlicher Doppeleintragung gelöscht.
2021-04-06: Bestellt als Geschäftsführer: Xhemshiti, Bahtir, Wolfenbüttel, *28.05.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Xhemshiti, Bahtir, Wolfenbüttel, *28.05.1987. Einzelprokura: Warkentin, Alexander, Kassel, *28.07.1988.