2008-04-11: Die Gesellschafterversammlung vom 14.02.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 120.000,00 EUR EUR auf 150.000,00 EUR erhöht.
2013-07-05: Bestellt als Geschäftsführer: Füchtenschnieder, Roswitha, geb. Scherer, Gaggenau, *17.10.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Füchtenschnieder, Frank, Gaggenau, *28.01.1943.
2020-05-12: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Nicht mehr Geschäftsführer: Füchtenschnieder, Roswitha, geb. Scherer, Gaggenau, *17.10.1944. Bestellt als Liquidator: Füchtenschnieder, Roswitha, geb. Scherer, Gaggenau, *17.10.1944. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2020-05-25: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Füchtenschnieder, Roswitha, geb. Scherer, Gaggenau, *17.10.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Liquidator: Füchtenschnieder, Roswitha, geb. Scherer, Gaggenau, *17.10.1944. Die Gesellschaft wird fortgesetzt.