2006-06-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 09.05.2006 beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung hat ferner dieÄnderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2, 6, 8, 10, 13 und 17 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Steiger, Thorsten, Münster. Bestellt als Geschäftsführerin: Regenstein, Ute, Dortmund, *17.04.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma und Sitz) und 4 (Stammkapital) und damit die Änderung der Firma sowie die Erhöhung des Stammkapitals um 26.000,00 EUR auf 52.000,00 EUR beschlossen. Neue Firma: Ihmann & Regenstein Bürosysteme GmbH. 52.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Ihmann, Oliver, Dortmund, *27.04.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-10: Infolge Namensänderung (früher Regenstein) nunmehr Geschäftsführer: Reinhardt, Ute, Dortmund, *17.04.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-13: Infolge Namensänderung (früher Regenstein) nunmehr Geschäftsführer: Reinhardt, Ute, Dortmund, *17.04.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Altwickeder Hellweg 239, 44319 Dortmund.
2017-07-28: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Regenstein, Martin, Dortmund, *04.09.1985.