2011-08-31: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Illig, Sebastian Johannes, München, *24.09.1967.
2019-09-11: Bestellt: Geschäftsführer: Illig, Sebastian Johannes, München, *24.09.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bauer-Giesecke, Sepp Jochen, München, *26.05.1940; Illig, Wolfgang, München, *14.03.1935. Prokura erloschen: Illig, Sebastian Johannes, München, *24.09.1967.