2006-03-24: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Illig, Ernst Oswald, Kaufmann, Pirmasens. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Illig, Erika, Pirmasens, *27.03.1943, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Illig, Ernst, Porto (Portugall), *12.06.1938.
2018-03-16: Prokura erloschen: Illig, Ernst, Porto , *12.06.1938. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Das Registerblatt ist geschlossen.