2008-01-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.11.2007. Gegenstand: Der An- und Verkauf von Immobilien ausschließlich für die Gesellschaft. Stammkapital: 25.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Deppe, Udo, Salzkotten, *13.05.1965; Deppe, Frank, Salzkotten, *05.01.1969; Spieker, Marcus, Altenbeken, *14.03.1971, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-26: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlage) und in § 14 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Spieker, Marcus, Altenbeken, *14.03.1971.