2009-07-08: Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Niederpöcking, Landkreis Starnberg. Geschäftsanschrift: Curt-Zechbauer-Weg 5, 82343 Niederpöcking.
2011-01-26: Bestellt: Vorstand: Almasi, Barna, Neu-Ulm, *14.04.1976. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Matzko, Matthias, Starnberg, *31.05.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-22: Ausgeschieden: Vorstand: Almasi, Barna, Neu-Ulm, *14.04.1976. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-05-22: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-11-18: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.