2007-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma und die Verlegung der Gesellschaft nach Ahaus beschlossen. Neue Firma: Imbissbetrieb Akyol GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Robers, Daniel, Südlohn, *13.09.1974. Bestellt zum Geschäftsführer: Akyol, Mazlum, Ahaus, *13.01.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung nach Reken beschlossen. Neue Firma: Imbissbetrieb Akyol + Arslan GmbH.
2007-12-21: Bestellt zum Geschäftsführer: Arslan, Hasan, Coesfeld, *20.03.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Imbissbetrieb Arslan GmbH. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Coesfelder Straße 3, 48734 Reken. Nicht mehr Geschäftsführer: Akyol, Mazlum, Ahaus, *13.01.1970.