2018-05-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.1.1991, zuletzt geändert am 6.3.2014. Die Gesellschafterversammlung vom 15.5.2018 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 101743) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Herzog-Rudolf-Str. 1, 80539 München. Gegenstand des Unternehmens: Planung, Projektierung und Durchführung von Bauvorhaben jeglicher Art unter Ausschluss von Architektenleistungen. Dazu gehören insbesondere Leistungen im Rahmen des Netz- und Infrastrukturausbaus wie Verlegung von Erdkabel, Kanal- und Rohrleitungsbau, Fernmeldebau, Elektroanlagen, Netztechnik, Telematik und Kommunikationssysteme; Beratung von Unternehmen, Institutionen, Organisationen, Verbänden und Einzelpersonen in allen kaufmännischen, technischen und organisatorischen Markt- und Führungsfragen sowie Durchführung von Technologietransfers; An- und Verkauf von Immobilien; Beratung in Energiefragen; Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien; Vermittlung des Abschlusses, Nachweises der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume. Stammkapital: 50.000,00 DEM. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Stöcklin, Wolfgang, Bad Kreuznach, *09.04.1951, einzelvertretungsberechtigt.
2019-02-22: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Germann, Imke, Stuttgart, *01.11.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stöcklin, Wolfgang, Bad Kreuznach, *09.04.1951.