2019-02-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Lanig, Daniela Christiane, Freiburg im Breisgau, *08.06.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Jäger, Jana Silke, geb. Fischer, Emmendingen, *08.07.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-22: Neue Geschäftsanschrift: Schreiberstraße 20, 79098 Freiburg im Breisgau.