2013-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Baumgarten, Gerd, Walsrode. Bestellt als Geschäftsführer: Rüpke, Jens, Walsrode, *08.11.1971.
2021-06-10: Bestellt als Geschäftsführer: Rosenberg, Sascha, Schwarmstedt, *09.05.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Rüpke, Jens, Walsrode, *08.11.1971.
2022-04-05: Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2022 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 22.000,00 € auf 150.000,00 € und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere wurden dabei die Firma und der Unternehmensgegenstand geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2022 hat den neugefassten Vertrag noch einmal in den §§ 4 und 11 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) geändert. Geändert, nun: Neue Firma: Immobilien Vermietung Heidekreis GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Vermarktung, die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Immobilien sowie die Beteiligung an Gesellschaften mit einem ähnlichen Unternehmensgegenstand und alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. 150.000,00 EUR.