2018-02-07: Bestellt als Geschäftsführer: Wolff, Detlef, Paderborn, *27.04.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wolff, Helga, Paderborn, *28.07.1934.
2022-04-29: Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Dörener Feld 2, 33100 Paderborn.