2015-04-16: Bestellt: Geschäftsführer: Widdecke, Steven, Magdeburg, *09.06.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-13: Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2017 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Industrie- und Handelsvertretung, der Groß- und Einzelhandel von technischen Bedarfsgüter und die Beratung und Erbringung von Consultingleistungen sowie die Werksvertretung. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ehle, Hans-Georg, Magdeburg, *11.03.1955.